Députés de la 42e législature
(jeudi 3 décembre 2015 - mercredi 11 septembre 2019)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 7 de 7
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Tabbara, Marwan | Libéral | Kitchener-Sud—Hespeler | Ontario | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Tan, Geng | Libéral | Don Valley-Nord | Ontario | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Thériault, Luc | Bloc Québécois | Montcalm | Québec | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Tilson, David | Conservateur | Dufferin—Caledon | Ontario | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Tootoo, L’hon. Hunter | Indépendant | Nunavut | Nunavut | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Trost, Brad | Conservateur | Saskatoon—University | Saskatchewan | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Trudeau, Le très hon. Justin | Libéral | Papineau | Québec | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.