Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 3 de 3
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Easter, L’hon. Wayne | Libéral | Malpeque | Île-du-Prince-Édouard | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Eglinski, Jim | Conservateur | Yellowhead | Alberta | lundi 17 novembre 2014 | dimanche 18 octobre 2015 |
Eyking, L'hon. Mark | Libéral | Sydney—Victoria | Nouvelle-Écosse | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.