Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 8 de 8
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Baker, L'hon. George | Libéral | Gander—Grand Falls | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Byrne, Gerry | Libéral | Humber—St. Barbe—Baie Verte | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Doyle, L'hon. Norman E. | PC | St. John's-Est | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Hearn, L'hon. Loyola | PC | St. John's-Ouest | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 15 mai 2000 | dimanche 26 novembre 2000 |
Matthews, Bill | Libéral | Burin—St. George's | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mifflin, L'hon. Fred | Libéral | Bonavista—Trinity—Conception | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
O'Brien, Lawrence | Libéral | Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Power, Charlie | PC | St. John's-Ouest | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | lundi 31 janvier 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.