Associations et
particuliers |
Réunion |
Date |
Citoyenneté et
Immigration Canada |
2 |
Le mercredi 3 novembre 1999 |
David Dunbar, avocat, Services juridiques
|
|
|
Greg Fyffe, sous-ministre adjoint Développement des
politiques et programmes
|
|
|
Martha Nixon, sous-ministre adjointe Opérations
|
|
|
Elizabeth Tromp, directrice générale Direction générale
de l'exécution de la Loi
|
|
|
Gerry Van Kessel, directeur général Réfugiés
|
|
|
Commission de
l'immigration et du statut de réfugié |
3 |
Le jeudi 4 novembre 1999 |
Glen Bailey, directeur général Politiques, planification
et recherches
|
|
|
Manon Brassard, directrice générale Section d'arbitrage
|
|
|
John Frecker, vice-président, Section du statut de
réfugié
|
|
|
Philip Palmer, avocat général, Services juridiques
|
|
|
Citoyenneté et
Immigration Canada |
4 |
Le mercredi 17 novembre 1999 |
Dick Graham, directeur intérimaire Révision législative,
Exécution de la Loi
|
|
|
Martha Nixon, sous-ministre adjointe Opérations
|
|
|
Daniel Therrien, avocat Services juridiques
|
|
|
Gerry Van Kessel, directeur général Réfugiés
|
|
|
George Varnai, gestionnaire régional Programmes de citoyenneté et immigration,
Colombie-Britannique, Prairies et terriroires
|
4 |
Le mercredi 17 novembre 1999 |
Gendarmerie royale du
Canada |
6 |
Le jeudi 25 novembre 1999 |
René Charbonneau, commissaire adjoint, directeur, Services
fédéraux
|
|
|
Raymond Lang, surintendant Sous-directeur responsable des
affaires fédérales et de l'immigration, Direction des services fédéraux
|
|
|
Bill MacDonald, réviseur analyste senior des affaires
fédérales et de l'immigration, Direction des services fédéraux
|
|
|
Solliciteur général du
Canada |
|
|
Jamie Deacon, directeur, Division de la lutte contre le
crime organisé
|
|
|
Paul Kennedy, sous-solliciteur général adjoint, Secteur
de la Police et Sécurité
|
|
|
Kenneth Moreau, adjoint exécutif Cabinet du
sous-solliciteur général adjoint principal, Secteur de la Police et Sécurité
|
|
|
À titre personnel |
7 |
Le mercredi 1er
décembre 1999 |
William Bauer, ancien ambassadeur canadien
|
|
|
Martin Collacott, ancien ambassadeur canadien
|
|
|
Association du Barreau
canadien
Betsy Kane, membre de l'exécutif Section
nationale du droit de l'immigration et de la citoyenneté
|
8 |
Le jeudi 2 décembre 1999 |
David Matas, ancien président, Section nationale du droit de l'immigration et de la
citoyenneté
|
8 |
Le jeudi 2 décembre 1999 |
Association québécoise
des avocats et avocates en droit de l'immigration |
|
|
Jean-François Fiset, président
|
|
|
Pia Zambelli, membre du Conseil d'administration
|
|
|
Association du transport
aérien du Canada |
9 |
Le mercredi 9 février 2000 |
Warren Everson, vice-président et planification
stratégique
|
|
|
George Petsikas, directeur, Affaires gouvernementales et de
l'industrie et conseiller juridique Air Transat
|
|
|
Bridget Siwik, gérante, Facilitation Air Canada
|
|
|
Conseil canadien pour les
réfugiés |
|
|
Sharryn Aiken, présidente sortante
|
|
|
Janet Dench, directrice générale
|
|
|
Mitchell Goldberg, président, Groupe de travail sur la
protection des réfugiés
|
|
|
La Fédération maritime
du Canada |
|
|
Gilles Bélanger, président
|
|
|
Sonia Simard, directrice, Politiques et Affaires
gouvernementales
|
|
|
À titre personnel |
10 |
Le jeudi 10 février 2000 |
Barbara Jackman, avocate, réfugiés et immigration
|
|
|
Comité inter-églises
pour les réfugiés |
|
|
Tom Clark, coordonnateur
|
|
|
Timothy Wichert, représentant du Comité central de
Mennonite Ontario
|
|
|
Nations Unies Haut
commissariat pour les réfugiés |
10 |
Le jeudi 10 février 2000 |
Judith Kumin, déléguée au Canada
|
|
|
Greg Lyndon, conseiller juridique
|
|
|
Patrick Tezier, administrateur principal chargé de la protection
|
|
|
À titre personnel |
14 |
Le mercredi 1er mars
2000 |
William Bernadas, réfugié reconnu au Canada
|
|
|
Nawal Haj Khalil, réfugiée reconnue au Canada
|
|
|
Service canadien du
renseignement de sécurité |
15 |
Le jeudi 2 mars 2000 |
Ward P. Elcock, directeur
|
|
|