Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Hilstrom, Howard | Alliance canadienne | Selkirk—Interlake | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mark, Inky | Alliance canadienne | Dauphin—Swan River | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.