Députés de la 40e législature
(mardi 18 novembre 2008 - samedi 26 mars 2011)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 59 de 59
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Andrews, Scott | Libéral | Avalon | Terre-Neuve-et-Labrador | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Bagnell, L’hon. Larry | Libéral | Yukon | Yukon | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Bains, L’hon. Navdeep | Libéral | Mississauga—Brampton-Sud | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Bélanger, L'hon. Mauril | Libéral | Ottawa—Vanier | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Bevilacqua, L'hon. Maurizio | Libéral | Vaughan | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | jeudi 2 septembre 2010 |
Brison, L'hon. Scott | Libéral | Kings—Hants | Nouvelle-Écosse | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Byrne, L'hon. Gerry | Libéral | Humber—St. Barbe—Baie Verte | Terre-Neuve-et-Labrador | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Cannis, John | Libéral | Scarborough-Centre | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Coderre, L'hon. Denis | Libéral | Bourassa | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Cotler, L'hon. Irwin | Libéral | Mont-Royal | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Cuzner, Rodger | Libéral | Cape Breton—Canso | Nouvelle-Écosse | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
D'Amours, Jean-Claude | Libéral | Madawaska—Restigouche | Nouveau-Brunswick | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dhaliwal, Sukh | Libéral | Newton—Delta-Nord | Colombie-Britannique | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dion, L'hon. Stéphane | Libéral | Saint-Laurent—Cartierville | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dosanjh, L'hon. Ujjal | Libéral | Vancouver-Sud | Colombie-Britannique | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dryden, L'hon. Ken | Libéral | York-Centre | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Easter, L’hon. Wayne | Libéral | Malpeque | Île-du-Prince-Édouard | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Eyking, L'hon. Mark | Libéral | Sydney—Victoria | Nouvelle-Écosse | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Garneau, L’hon. Marc | Libéral | Westmount—Ville-Marie | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Goodale, L'hon. Ralph | Libéral | Wascana | Saskatchewan | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Holland, Mark | Libéral | Ajax—Pickering | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Ignatieff, L'hon. Michael | Libéral | Etobicoke—Lakeshore | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Kania, Andrew | Libéral | Brampton-Ouest | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Karygiannis, L'hon. Jim | Libéral | Scarborough—Agincourt | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Kennedy, Gerard | Libéral | Parkdale—High Park | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Lamoureux, Kevin | Libéral | Winnipeg-Nord | Manitoba | lundi 29 novembre 2010 | dimanche 1 mai 2011 |
LeBlanc, L’hon. Dominic | Libéral | Beauséjour | Nouveau-Brunswick | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Lee, Derek | Libéral | Scarborough—Rouge River | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
MacAulay, L’hon. Lawrence | Libéral | Cardigan | Île-du-Prince-Édouard | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Malhi, L'hon. Gurbax S. | Libéral | Bramalea—Gore—Malton | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Martin, L'hon. Keith | Libéral | Esquimalt—Juan de Fuca | Colombie-Britannique | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
McCallum, L'hon. John | Libéral | Markham—Unionville | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
McGuinty, David J. | Libéral | Ottawa-Sud | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
McKay, L’hon. John | Libéral | Scarborough—Guildwood | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
McTeague, L'hon. Dan | Libéral | Pickering—Scarborough-Est | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Milliken, L'hon. Peter | Libéral | Kingston et les Îles | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Murphy, Brian | Libéral | Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Murphy, L'hon. Shawn | Libéral | Charlottetown | Île-du-Prince-Édouard | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Oliphant, Robert | Libéral | Don Valley-Ouest | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Pacetti, Massimo | Libéral | Saint-Léonard—Saint-Michel | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Patry, Bernard | Libéral | Pierrefonds—Dollard | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Pearson, Glen Douglas | Libéral | London-Centre-Nord | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Proulx, Marcel | Libéral | Hull—Aylmer | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Rae, L'hon. Bob | Libéral | Toronto-Centre | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Regan, L’hon. Geoff | Libéral | Halifax-Ouest | Nouvelle-Écosse | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Rodriguez, Pablo | Libéral | Honoré-Mercier | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Rota, Anthony | Libéral | Nipissing—Timiskaming | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Russell, Todd Norman | Libéral | Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Savage, Michael John | Libéral | Dartmouth—Cole Harbour | Nouvelle-Écosse | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Scarpaleggia, Francis | Libéral | Lac-Saint-Louis | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Silva, Mario | Libéral | Davenport | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Simms, Scott | Libéral | Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor | Terre-Neuve-et-Labrador | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Szabo, Paul | Libéral | Mississauga-Sud | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Tonks, Alan | Libéral | York-Sud—Weston | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Trudeau, Le très hon. Justin | Libéral | Papineau | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Valeriote, Frank | Libéral | Guelph | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Volpe, L'hon. Joseph | Libéral | Eglinton—Lawrence | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Wilfert, L'hon. Bryon | Libéral | Richmond Hill | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Wrzesnewskyj, Borys | Libéral | Etobicoke-Centre | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.