Députés de la 37e législature
(lundi 29 janvier 2001 - dimanche 23 mai 2004)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Alcock, L'hon. Reg | Libéral | Winnipeg-Sud | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Duhamel, L'hon. Ronald | Libéral | Saint-Boniface | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | lundi 14 janvier 2002 |
Harvard, L'hon. John | Libéral | Charleswood St. James—Assiniboia | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | jeudi 6 mai 2004 |
Neville, L'hon. Anita | Libéral | Winnipeg-Centre-Sud | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Pagtakhan, L'hon. Rey | Libéral | Winnipeg-Nord—St. Paul | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Simard, L'hon. Raymond | Libéral | Saint-Boniface | Manitoba | lundi 13 mai 2002 | dimanche 27 juin 2004 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.