Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 3 de 3
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Alcock, L'hon. Reg | Libéral | Winnipeg-Sud | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Neville, L'hon. Anita | Libéral | Winnipeg-Centre-Sud | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Simard, L'hon. Raymond | Libéral | Saint-Boniface | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.