Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Brison, L'hon. Scott | Libéral | Kings—Hants | Nouvelle-Écosse | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Cuzner, Rodger | Libéral | Cape Breton—Canso | Nouvelle-Écosse | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Eyking, L'hon. Mark | Libéral | Sydney—Victoria | Nouvelle-Écosse | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Regan, L’hon. Geoff | Libéral | Halifax-Ouest | Nouvelle-Écosse | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Savage, Michael John | Libéral | Dartmouth—Cole Harbour | Nouvelle-Écosse | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Thibault, L'hon. Robert | Libéral | Nova-Ouest | Nouvelle-Écosse | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.