Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 8 de 8
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Coderre, L'hon. Denis | Libéral | Bourassa | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 2 juin 2013 |
Cotler, L'hon. Irwin | Libéral | Mont-Royal | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Dion, L'hon. Stéphane | Libéral | Saint-Laurent—Cartierville | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Dubourg, Emmanuel | Libéral | Bourassa | Québec | lundi 25 novembre 2013 | dimanche 18 octobre 2015 |
Garneau, L’hon. Marc | Libéral | Westmount—Ville-Marie | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Scarpaleggia, Francis | Libéral | Lac-Saint-Louis | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
St-Denis, Lise | Libéral | Saint-Maurice—Champlain | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Trudeau, Le très hon. Justin | Libéral | Papineau | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.