Députés de la 42e législature
(jeudi 3 décembre 2015 - mercredi 11 septembre 2019)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 8 de 8
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Caesar-Chavannes, Celina | Indépendant | Whitby | Ontario | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Clement, L'hon. Tony | Indépendant | Parry Sound—Muskoka | Ontario | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Grewal, Raj | Indépendant | Brampton-Est | Ontario | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Kang, Darshan Singh | Indépendant | Calgary Skyview | Alberta | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Nantel, Pierre | Indépendant | Longueuil—Saint-Hubert | Québec | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Philpott, L’hon. Jane | Indépendant | Markham—Stouffville | Ontario | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Tootoo, L’hon. Hunter | Indépendant | Nunavut | Nunavut | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Wilson-Raybould, L’hon. Jody | Indépendant | Vancouver Granville | Colombie-Britannique | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.