Députés de la 37e législature
(lundi 29 janvier 2001 - dimanche 23 mai 2004)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 5 de 5
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Borotsik, Rick | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Hilstrom, Howard | Conservateur | Selkirk—Interlake | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Mark, Inky | Conservateur | Dauphin—Swan River | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Pallister, Brian | Conservateur | Portage—Lisgar | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Toews, L'hon. Vic | Conservateur | Provencher | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.