Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 23 de 23
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Allison, Dean | Conservateur | Niagara-Ouest—Glanbrook | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Brown, Gordon | Conservateur | Leeds—Grenville | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Carrie, Colin | Conservateur | Oshawa | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Chong, L’hon. Michael D. | Conservateur | Wellington—Halton Hills | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Devolin, Barry | Conservateur | Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Finley, L’hon. Diane | Conservateur | Haldimand—Norfolk | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Gallant, Cheryl | Conservateur | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Goodyear, L'hon. Gary | Conservateur | Cambridge | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Guergis, L'hon. Helena | Conservateur | Simcoe—Grey | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Kramp, Daryl | Conservateur | Prince Edward—Hastings | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Lauzon, Guy | Conservateur | Stormont—Dundas—South Glengarry | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
MacKenzie, Dave | Conservateur | Oxford | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Miller, Larry | Conservateur | Bruce—Grey—Owen Sound | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Nicholson, L'hon. Rob | Conservateur | Niagara Falls | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
O'Connor, L'hon. Gordon | Conservateur | Carleton—Mississippi Mills | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Oda, L'hon. Bev | Conservateur | Durham | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Poilievre, Pierre | Conservateur | Nepean—Carleton | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Preston, Joe | Conservateur | Elgin—Middlesex—London | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Reid, Scott | Conservateur | Lanark—Frontenac—Lennox and Addington | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Schellenberger, Gary Ralph | Conservateur | Perth—Wellington | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Tilson, David | Conservateur | Dufferin—Caledon | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Van Loan, L’hon. Peter | Conservateur | York—Simcoe | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Watson, Jeff | Conservateur | Essex | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.