Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 13 de 13
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Anderson, David | Conservateur | Cypress Hills—Grasslands | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Batters, Dave | Conservateur | Palliser | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Breitkreuz, Garry | Conservateur | Yorkton—Melville | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Fitzpatrick, Brian | Conservateur | Prince Albert | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Harrison, Jeremy | Conservateur | Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Komarnicki, Ed | Conservateur | Souris—Moose Mountain | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Lukiwski, Tom | Conservateur | Regina—Lumsden—Lake Centre | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Ritz, L'hon. Gerry | Conservateur | Battlefords—Lloydminster | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Scheer, Andrew | Conservateur | Regina—Qu'Appelle | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Skelton, L'hon. Carol | Conservateur | Saskatoon—Rosetown—Biggar | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Trost, Brad | Conservateur | Saskatoon—Humboldt | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Vellacott, Maurice | Conservateur | Saskatoon—Wanuskewin | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Yelich, L'hon. Lynne | Conservateur | Blackstrap | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.