Députés de la 40e législature
(mardi 18 novembre 2008 - samedi 26 mars 2011)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 10 de 10
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Bezan, James | Conservateur | Selkirk—Interlake | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Bruinooge, Rod | Conservateur | Winnipeg-Sud | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Fletcher, L'hon. Steven | Conservateur | Charleswood—St. James—Assiniboia | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Glover, Shelly | Conservateur | Saint-Boniface | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Hoeppner, Candice | Conservateur | Portage—Lisgar | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Mark, Inky | Conservateur | Dauphin—Swan River—Marquette | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | mercredi 15 septembre 2010 |
Smith, Joy | Conservateur | Kildonan—St. Paul | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Sopuck, Robert | Conservateur | Dauphin—Swan River—Marquette | Manitoba | lundi 29 novembre 2010 | dimanche 1 mai 2011 |
Toews, L'hon. Vic | Conservateur | Provencher | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Tweed, Merv | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.