Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 30 de 30
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Ablonczy, L'hon. Diane | Conservateur | Calgary—Nose Hill | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Ambrose, L'hon. Rona | Conservateur | Edmonton—Spruce Grove | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Anders, Rob | Conservateur | Calgary-Ouest | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Barlow, John | Conservateur | Macleod | Alberta | lundi 30 juin 2014 | dimanche 18 octobre 2015 |
Benoit, Leon | Conservateur | Vegreville—Wainwright | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Calkins, Blaine | Conservateur | Wetaskiwin | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Crockatt, Joan | Conservateur | Calgary-Centre | Alberta | lundi 26 novembre 2012 | dimanche 18 octobre 2015 |
Dreeshen, Earl | Conservateur | Red Deer | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Eglinski, Jim | Conservateur | Yellowhead | Alberta | lundi 17 novembre 2014 | dimanche 18 octobre 2015 |
Goldring, Peter | Conservateur | Edmonton-Est | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Harper, Le très hon. Stephen | Conservateur | Calgary-Sud-Ouest | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Hawn, L'hon. Laurie | Conservateur | Edmonton-Centre | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Hillyer, Jim | Conservateur | Lethbridge | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Jean, Brian | Conservateur | Fort McMurray—Athabasca | Alberta | lundi 2 mai 2011 | vendredi 17 janvier 2014 |
Kenney, L'hon. Jason | Conservateur | Calgary-Sud-Est | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Lake, L’hon. Mike | Conservateur | Edmonton—Mill Woods—Beaumont | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Menzies, L'hon. Ted | Conservateur | Macleod | Alberta | lundi 2 mai 2011 | samedi 9 novembre 2013 |
Merrifield, L'hon. Rob | Conservateur | Yellowhead | Alberta | lundi 2 mai 2011 | mercredi 17 septembre 2014 |
Obhrai, L’hon. Deepak | Conservateur | Calgary-Est | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Payne, LaVar | Conservateur | Medicine Hat | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Rajotte, James | Conservateur | Edmonton—Leduc | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Rempel, L’hon. Michelle | Conservateur | Calgary-Centre-Nord | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Richards, Blake | Conservateur | Wild Rose | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Richardson, Lee | Conservateur | Calgary-Centre | Alberta | lundi 2 mai 2011 | mercredi 6 juin 2012 |
Shory, Devinder | Conservateur | Calgary-Nord-Est | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Sorenson, L’hon. Kevin | Conservateur | Crowfoot | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Storseth, Brian | Conservateur | Westlock—St. Paul | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Uppal, L’hon. Tim | Conservateur | Edmonton—Sherwood Park | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Warkentin, Chris | Conservateur | Peace River | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Yurdiga, David | Conservateur | Fort McMurray—Athabasca | Alberta | lundi 30 juin 2014 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.