Députés de la 40e législature
(mardi 18 novembre 2008 - samedi 26 mars 2011)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Ashton, Niki | NPD | Churchill | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Glover, Shelly | Conservateur | Saint-Boniface | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Hoeppner, Candice | Conservateur | Portage—Lisgar | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Neville, L'hon. Anita | Libéral | Winnipeg-Centre-Sud | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Smith, Joy | Conservateur | Kildonan—St. Paul | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Wasylycia-Leis, Judy | NPD | Winnipeg-Nord | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | vendredi 30 avril 2010 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.