Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 12 de 12
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Alcock, L'hon. Reg | Libéral | Winnipeg-Sud | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Axworthy, L'hon. Lloyd | Libéral | Winnipeg-Centre-Sud | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Blaikie, L'hon. Bill | NPD | Winnipeg—Transcona | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Borotsik, Rick | PC | Brandon—Souris | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Duhamel, L'hon. Ronald | Libéral | Saint-Boniface | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Harvard, L'hon. John | Libéral | Charleswood St. James—Assiniboia | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Hilstrom, Howard | Alliance canadienne | Selkirk—Interlake | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Hoeppner, Jake | Indépendant | Portage—Lisgar | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Iftody, David | Libéral | Provencher | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mark, Inky | Alliance canadienne | Dauphin—Swan River | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Martin, Pat | NPD | Winnipeg-Centre | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pagtakhan, L'hon. Rey | Libéral | Winnipeg-Nord—St. Paul | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.