Députés de la 37e législature
(lundi 29 janvier 2001 - dimanche 23 mai 2004)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 12 de 12
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Alcock, L'hon. Reg | Libéral | Winnipeg-Sud | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Blaikie, L'hon. Bill | NPD | Winnipeg—Transcona | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Borotsik, Rick | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Duhamel, L'hon. Ronald | Libéral | Saint-Boniface | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | lundi 14 janvier 2002 |
Harvard, L'hon. John | Libéral | Charleswood St. James—Assiniboia | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | jeudi 6 mai 2004 |
Hilstrom, Howard | Conservateur | Selkirk—Interlake | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Mark, Inky | Conservateur | Dauphin—Swan River | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Martin, Pat | NPD | Winnipeg-Centre | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Pagtakhan, L'hon. Rey | Libéral | Winnipeg-Nord—St. Paul | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Pallister, Brian | Conservateur | Portage—Lisgar | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Simard, L'hon. Raymond | Libéral | Saint-Boniface | Manitoba | lundi 13 mai 2002 | dimanche 27 juin 2004 |
Toews, L'hon. Vic | Conservateur | Provencher | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.