Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 4 de 4
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Easter, L’hon. Wayne | Libéral | Malpeque | Île-du-Prince-Édouard | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
MacAulay, L’hon. Lawrence | Libéral | Cardigan | Île-du-Prince-Édouard | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
McGuire, L'hon. Joe | Libéral | Egmont | Île-du-Prince-Édouard | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Murphy, L'hon. Shawn | Libéral | Charlottetown | Île-du-Prince-Édouard | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.