Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Andrews, Scott | Indépendant | Avalon | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Byrne, L'hon. Gerry | Libéral | Humber—St. Barbe—Baie Verte | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Cleary, Ryan | NPD | St. John's-Sud—Mount Pearl | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Harris, Jack | NPD | St. John's-Est | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Penashue, L'hon. Peter | Conservateur | Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 mai 2011 | jeudi 14 mars 2013 |
Simms, Scott | Libéral | Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.