Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Casey, Sean | Libéral | Charlottetown | Île-du-Prince-Édouard | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Easter, L’hon. Wayne | Libéral | Malpeque | Île-du-Prince-Édouard | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
MacAulay, L’hon. Lawrence | Libéral | Cardigan | Île-du-Prince-Édouard | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.