Députés de la 42e législature
(jeudi 3 décembre 2015 - mercredi 11 septembre 2019)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 10 de 10
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Anderson, David | Conservateur | Cypress Hills—Grasslands | Saskatchewan | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Goodale, L'hon. Ralph | Libéral | Regina—Wascana | Saskatchewan | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Hoback, Randy | Conservateur | Prince Albert | Saskatchewan | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Kitchen, Robert | Conservateur | Souris—Moose Mountain | Saskatchewan | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Lukiwski, Tom | Conservateur | Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Saskatchewan | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Ritz, L'hon. Gerry | Conservateur | Battlefords—Lloydminster | Saskatchewan | lundi 19 octobre 2015 | lundi 2 octobre 2017 |
Scheer, L’hon. Andrew | Conservateur | Regina—Qu'Appelle | Saskatchewan | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Trost, Brad | Conservateur | Saskatoon—University | Saskatchewan | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Waugh, Kevin | Conservateur | Saskatoon—Grasswood | Saskatchewan | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Weir, Erin | Fédération du Commonwealth coopératif | Regina—Lewvan | Saskatchewan | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.