Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 13 de 13
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Abbott, L'hon. Jim | Alliance canadienne | Kootenay—Columbia | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Ablonczy, L'hon. Diane | Alliance canadienne | Calgary—Nose Hill | Alberta | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Adams, L'hon. Peter | Libéral | Peterborough | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Alarie, Hélène | Bloc Québécois | Louis-Hébert | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Alcock, L'hon. Reg | Libéral | Winnipeg-Sud | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Anders, Rob | Alliance canadienne | Calgary-Ouest | Alberta | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Anderson, L'hon. David A. | Libéral | Victoria | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Assad, Mark | Libéral | Gatineau | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Assadourian, Sarkis | Libéral | Brampton-Centre | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Asselin, Gérard | Bloc Québécois | Charlevoix | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Augustine, Jean | Libéral | Etobicoke—Lakeshore | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Axworthy, Chris | NPD | Saskatoon—Rosetown—Biggar | Saskatchewan | lundi 2 juin 1997 | mardi 1 juin 1999 |
Axworthy, L'hon. Lloyd | Libéral | Winnipeg-Centre-Sud | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.