Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 30 de 30
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Caccia, L'hon. Charles L. | Libéral | Davenport | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Cadman, Chuck | Alliance canadienne | Surrey-Nord | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Calder, Murray | Libéral | Dufferin—Peel—Wellington—Grey | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Cannis, John | Libéral | Scarborough-Centre | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Canuel, René | Bloc Québécois | Matapédia—Matane | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Caplan, L'hon. Elinor | Libéral | Thornhill | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Cardin, Serge | Bloc Québécois | Sherbrooke | Québec | lundi 14 septembre 1998 | dimanche 26 novembre 2000 |
Carroll, L'hon. Aileen | Libéral | Barrie—Simcoe—Bradford | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Casey, Bill | PC | Cumberland—Colchester | Nouvelle-Écosse | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Casson, L'hon. Rick | Alliance canadienne | Lethbridge | Alberta | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Catterall, Marlene | Ottawa-Ouest—Nepean | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 | |
Cauchon, L'hon. Martin | Libéral | Outremont | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Chamberlain, L'hon. Brenda | Libéral | Guelph—Wellington | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Chan, L'hon. Raymond | Libéral | Richmond | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Charbonneau, L'hon. Yvon | Libéral | Anjou—Rivière-des-Prairies | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Charest, L'hon. Jean J. | PC | Sherbrooke | Québec | lundi 2 juin 1997 | vendredi 1 mai 1998 |
Chatters, David | Alliance canadienne | Athabasca | Alberta | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Chrétien, Le très hon. Jean | Libéral | Saint-Maurice | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Chrétien, Jean-Guy | Bloc Québécois | Frontenac—Mégantic | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Clark, Le très hon. Joe | PC | Kings—Hants | Nouvelle-Écosse | lundi 11 septembre 2000 | dimanche 26 novembre 2000 |
Clouthier, Hec | Libéral | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Coderre, L'hon. Denis | Libéral | Bourassa | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Cohen, Shaughnessy | Libéral | Windsor—St. Clair | Ontario | lundi 2 juin 1997 | mercredi 9 décembre 1998 |
Collenette, L'hon. David | Libéral | Don Valley-Est | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Comuzzi, L'hon. Joe | Libéral | Thunder Bay—Superior-Nord | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Copps, L'hon. Sheila | Libéral | Hamilton-Est | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Cotler, L'hon. Irwin | Libéral | Mont-Royal | Québec | lundi 15 novembre 1999 | dimanche 26 novembre 2000 |
Crête, Paul | Bloc Québécois | Kamouraska—Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Cullen, L'hon. Roy | Libéral | Etobicoke-Nord | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Cummins, John | Alliance canadienne | Delta—South Richmond | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.