Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 21 de 21
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Dalphond-Guiral, Madeleine | Bloc Québécois | Laval-Centre | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Davies, Libby | NPD | Vancouver-Est | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Day, L'hon. Stockwell | Alliance canadienne | Okanagan—Coquihalla | Colombie-Britannique | lundi 11 septembre 2000 | dimanche 26 novembre 2000 |
de Savoye, Pierre | Bloc Québécois | Portneuf | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Debien, Maud | Bloc Québécois | Laval-Est | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Desjarlais, Bev | NPD | Churchill | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Desrochers, Odina | Bloc Québécois | Lotbinière—L'Érable | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
DeVillers, Paul | Libéral | Simcoe-Nord | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dhaliwal, L'hon. Herb | Libéral | Vancouver-Sud—Burnaby | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dion, L'hon. Stéphane | Libéral | Saint-Laurent—Cartierville | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Discepola, Nick | Libéral | Vaudreuil—Soulanges | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dockrill, Michelle | NPD | Bras d'Or—Cape Breton | Nouvelle-Écosse | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Doyle, L'hon. Norman E. | PC | St. John's-Est | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dromisky, Stan | Libéral | Thunder Bay—Atikokan | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Drouin, Claude | Libéral | Beauce | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dubé, Antoine | Bloc Québécois | Lévis-et-Chutes-de-la-Chaudière | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dubé, Jean | PC | Madawaska—Restigouche | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Duceppe, Gilles | Bloc Québécois | Laurier—Sainte-Marie | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Duhamel, L'hon. Ronald | Libéral | Saint-Boniface | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dumas, Maurice | Bloc Québécois | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Duncan, L'hon. John | Alliance canadienne | Île de Vancouver-Nord | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.