Députés de la 42e législature
(jeudi 3 décembre 2015 - mercredi 11 septembre 2019)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 8 de 8
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Easter, L’hon. Wayne | Libéral | Malpeque | Île-du-Prince-Édouard | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Eglinski, Jim | Conservateur | Yellowhead | Alberta | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Ehsassi, Ali | Libéral | Willowdale | Ontario | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
El-Khoury, Fayçal | Libéral | Laval—Les Îles | Québec | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Ellis, Neil R. | Libéral | Baie de Quinte | Ontario | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Erskine-Smith, Nathaniel | Libéral | Beaches—East York | Ontario | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Eyking, L'hon. Mark | Libéral | Sydney—Victoria | Nouvelle-Écosse | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Eyolfson, Doug | Libéral | Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.