Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 41 de 41
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
MacAulay, L’hon. Lawrence | Libéral | Cardigan | Île-du-Prince-Édouard | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
MacKay, L'hon. Peter Gordon | PC | Pictou—Antigonish—Guysborough | Nouvelle-Écosse | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mahoney, L'hon. Steve | Libéral | Mississauga-Ouest | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Malhi, L'hon. Gurbax S. | Libéral | Bramalea—Gore—Malton—Springdale | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Maloney, John | Libéral | Erie—Lincoln | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mancini, Peter | NPD | Sydney—Victoria | Nouvelle-Écosse | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Manley, L'hon. John | Libéral | Ottawa-Sud | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Manning, Preston | Alliance canadienne | Calgary-Sud-Ouest | Alberta | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Marceau, Richard | Bloc Québécois | Charlesbourg—Jacques-Cartier | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Marchand, Jean-Paul | Bloc Québécois | Québec-Est | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Marchi, L'hon. Sergio | Libéral | York-Ouest | Ontario | lundi 2 juin 1997 | mardi 3 août 1999 |
Mark, Inky | Alliance canadienne | Dauphin—Swan River | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Marleau, L'hon. Diane | Libéral | Sudbury | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Martin, L'hon. Keith | Alliance canadienne | Esquimalt—Juan de Fuca | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Martin, Pat | NPD | Winnipeg-Centre | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Martin, Le très hon. Paul | Libéral | LaSalle—Émard | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Massé, L'hon. Marcel | Libéral | Hull—Aylmer | Québec | lundi 2 juin 1997 | vendredi 10 septembre 1999 |
Matthews, Bill | Libéral | Burin—St. George's | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mayfield, Philip | Alliance canadienne | Cariboo—Chilcotin | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
McClelland, Ian | Alliance canadienne | Edmonton-Sud-Ouest | Alberta | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
McCormick, Larry | Libéral | Hastings—Frontenac—Lennox and Addington | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
McDonough, Alexa | NPD | Halifax | Nouvelle-Écosse | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
McGuire, L'hon. Joe | Libéral | Egmont | Île-du-Prince-Édouard | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
McKay, L’hon. John | Libéral | Scarborough-Est | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
McLellan, L'hon. Anne | Libéral | Edmonton-Ouest | Alberta | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
McNally, Grant | Alliance canadienne | Dewdney—Alouette | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
McTeague, L'hon. Dan | Libéral | Pickering—Ajax—Uxbridge | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
McWhinney, Ted | Libéral | Vancouver Quadra | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Ménard, Réal | Bloc Québécois | Hochelaga—Maisonneuve | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mercier, Paul | Bloc Québécois | Terrebonne—Blainville | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Meredith, Val | Alliance canadienne | South Surrey—White Rock—Langley | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mifflin, L'hon. Fred | Libéral | Bonavista—Trinity—Conception | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Milliken, L'hon. Peter | Libéral | Kingston et les Îles | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mills, Bob | Alliance canadienne | Red Deer | Alberta | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mills, Dennis | Libéral | Toronto—Danforth | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Minna, L'hon. Maria | Libéral | Beaches—East York | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mitchell, L'hon. Andy | Libéral | Parry Sound—Muskoka | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Morrison, Lee | Alliance canadienne | Cypress Hills—Grasslands | Saskatchewan | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Muise, Mark | PC | Ouest Nova | Nouvelle-Écosse | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Murray, Ian | Libéral | Lanark—Carleton | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Myers, Lynn | Libéral | Waterloo—Wellington | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.