Députés de la 37e législature
(lundi 29 janvier 2001 - dimanche 23 mai 2004)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 37 de 37
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
MacAulay, L’hon. Lawrence | Libéral | Cardigan | Île-du-Prince-Édouard | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
MacKay, L'hon. Peter Gordon | Conservateur | Pictou—Antigonish—Guysborough | Nouvelle-Écosse | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Macklin, L'hon. Paul Harold | Libéral | Northumberland | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Mahoney, L'hon. Steve | Libéral | Mississauga-Ouest | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Malhi, L'hon. Gurbax S. | Libéral | Bramalea—Gore—Malton—Springdale | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Maloney, John | Libéral | Erie—Lincoln | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Manley, L'hon. John | Libéral | Ottawa-Sud | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Manning, Preston | Alliance canadienne | Calgary-Sud-Ouest | Alberta | lundi 27 novembre 2000 | jeudi 31 janvier 2002 |
Marceau, Richard | Bloc Québécois | Charlesbourg—Jacques-Cartier | Québec | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Marcil, L'hon. Serge | Libéral | Beauharnois—Salaberry | Québec | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Mark, Inky | Conservateur | Dauphin—Swan River | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Marleau, L'hon. Diane | Libéral | Sudbury | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Martin, L'hon. Keith | Indépendant | Esquimalt—Juan de Fuca | Colombie-Britannique | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Martin, Pat | NPD | Winnipeg-Centre | Manitoba | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Martin, Le très hon. Paul | Libéral | LaSalle—Émard | Québec | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Masse, Brian | NPD | Windsor-Ouest | Ontario | lundi 13 mai 2002 | dimanche 27 juin 2004 |
Matthews, Bill | Libéral | Burin—St. George's | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Mayfield, Philip | Conservateur | Cariboo—Chilcotin | Colombie-Britannique | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
McCallum, L'hon. John | Libéral | Markham | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
McCormick, Larry | Libéral | Hastings—Frontenac—Lennox and Addington | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
McDonough, Alexa | NPD | Halifax | Nouvelle-Écosse | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
McGuire, L'hon. Joe | Libéral | Egmont | Île-du-Prince-Édouard | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
McKay, L’hon. John | Libéral | Scarborough-Est | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
McLellan, L'hon. Anne | Libéral | Edmonton-Ouest | Alberta | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
McNally, Grant | Conservateur | Dewdney—Alouette | Colombie-Britannique | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
McTeague, L'hon. Dan | Libéral | Pickering—Ajax—Uxbridge | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Ménard, Réal | Bloc Québécois | Hochelaga—Maisonneuve | Québec | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Meredith, Val | Conservateur | South Surrey—White Rock—Langley | Colombie-Britannique | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Merrifield, L'hon. Rob | Conservateur | Yellowhead | Alberta | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Milliken, L'hon. Peter | Libéral | Kingston et les Îles | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Mills, Bob | Conservateur | Red Deer | Alberta | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Mills, Dennis | Libéral | Toronto—Danforth | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Minna, L'hon. Maria | Libéral | Beaches—East York | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Mitchell, L'hon. Andy | Libéral | Parry Sound—Muskoka | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Moore, L'hon. James | Conservateur | Port Moody—Coquitlam—Port Coquitlam | Colombie-Britannique | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Murphy, L'hon. Shawn | Libéral | Hillsborough | Île-du-Prince-Édouard | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Myers, Lynn | Libéral | Waterloo—Wellington | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.