Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Neville, L'hon. Anita | Libéral | Winnipeg-Centre-Sud | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Nicholson, L'hon. Rob | Conservateur | Niagara Falls | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.