Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 8 de 8
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Telegdi, L’hon. Andrew | Libéral | Kitchener—Waterloo | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Thibeault, Yolande | Libéral | Saint-Lambert | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Thompson, L'hon. Greg Francis | PC | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Thompson, Myron | Alliance canadienne | Wild Rose | Alberta | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Torsney, L'hon. Paddy | Libéral | Burlington | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Tremblay, Stéphan | Bloc Québécois | Lac-Saint-Jean—Saguenay | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Tremblay, Suzanne | Bloc Québécois | Rimouski-Neigette-et-la Mitis | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Turp, Daniel | Bloc Québécois | Beauharnois—Salaberry | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.