Députés de la 39e législature
(lundi 3 avril 2006 - dimanche 7 septembre 2008)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 13 de 13
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Telegdi, L’hon. Andrew | Libéral | Kitchener—Waterloo | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Temelkovski, Lui | Libéral | Oak Ridges—Markham | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Thi Lac, Ève-Mary Thaï | Bloc Québécois | Saint-Hyacinthe—Bagot | Québec | lundi 17 septembre 2007 | lundi 13 octobre 2008 |
Thibault, Louise | Indépendant | Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Thibault, L'hon. Robert | Libéral | Nova-Ouest | Nouvelle-Écosse | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Thompson, L'hon. Greg Francis | Conservateur | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Nouveau-Brunswick | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Thompson, Myron | Conservateur | Wild Rose | Alberta | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Tilson, David | Conservateur | Dufferin—Caledon | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Toews, L'hon. Vic | Conservateur | Provencher | Manitoba | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Tonks, Alan | Libéral | York-Sud—Weston | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Trost, Brad | Conservateur | Saskatoon—Humboldt | Saskatchewan | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Turner, L'hon. Garth | Libéral | Halton | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Tweed, Merv | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.