Députés de la 40e législature
(mardi 18 novembre 2008 - samedi 26 mars 2011)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 9 de 9
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Thi Lac, Ève-Mary Thaï | Bloc Québécois | Saint-Hyacinthe—Bagot | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Thibeault, Glenn | NPD | Sudbury | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Thompson, L'hon. Greg Francis | Conservateur | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Nouveau-Brunswick | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Tilson, David | Conservateur | Dufferin—Caledon | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Toews, L'hon. Vic | Conservateur | Provencher | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Tonks, Alan | Libéral | York-Sud—Weston | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Trost, Brad | Conservateur | Saskatoon—Humboldt | Saskatchewan | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Trudeau, Le très hon. Justin | Libéral | Papineau | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Tweed, Merv | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.