Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 10 de 10
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Bernier, Gilles | PC | Tobique—Mactaquac | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bradshaw, L'hon. Claudette | Libéral | Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dubé, Jean | PC | Madawaska—Restigouche | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Godin, Yvon | NPD | Acadie—Bathurst | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Herron, John | PC | Fundy—Royal | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Hubbard, L'hon. Charles | Libéral | Miramichi | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Scott, L'hon. Andy | Libéral | Fredericton | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Thompson, L'hon. Greg Francis | PC | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Vautour, Angela | PC | Beauséjour—Petitcodiac | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Wayne, Elsie | PC | Saint John | Nouveau-Brunswick | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.