Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 78 de 78
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Alarie, Hélène | Bloc Québécois | Louis-Hébert | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Assad, Mark | Libéral | Gatineau | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Asselin, Gérard | Bloc Québécois | Charlevoix | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bachand, André | PC | Richmond—Arthabaska | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bachand, Claude | Bloc Québécois | Saint-Jean | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bakopanos, L'hon. Eleni | Libéral | Ahuntsic | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bellehumeur, Michel | Bloc Québécois | Berthier—Montcalm | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bergeron, Stéphane | Bloc Québécois | Verchères—Les-Patriotes | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bernier, Yvan | Bloc Québécois | Bonaventure—Gaspé—Îles-de-la-Madeleine—Pabok | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bertrand, Robert | Libéral | Pontiac—Gatineau—Labelle | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bigras, Bernard | Bloc Québécois | Rosemont—Petite-Patrie | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Brien, Pierre | Bloc Québécois | Témiscamingue | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Canuel, René | Bloc Québécois | Matapédia—Matane | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Cardin, Serge | Bloc Québécois | Sherbrooke | Québec | lundi 14 septembre 1998 | dimanche 26 novembre 2000 |
Cauchon, L'hon. Martin | Libéral | Outremont | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Charbonneau, L'hon. Yvon | Libéral | Anjou—Rivière-des-Prairies | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Charest, L'hon. Jean J. | PC | Sherbrooke | Québec | lundi 2 juin 1997 | vendredi 1 mai 1998 |
Chrétien, Le très hon. Jean | Libéral | Saint-Maurice | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Chrétien, Jean-Guy | Bloc Québécois | Frontenac—Mégantic | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Coderre, L'hon. Denis | Libéral | Bourassa | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Cotler, L'hon. Irwin | Libéral | Mont-Royal | Québec | lundi 15 novembre 1999 | dimanche 26 novembre 2000 |
Crête, Paul | Bloc Québécois | Kamouraska—Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dalphond-Guiral, Madeleine | Bloc Québécois | Laval-Centre | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
de Savoye, Pierre | Bloc Québécois | Portneuf | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Debien, Maud | Bloc Québécois | Laval-Est | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Desrochers, Odina | Bloc Québécois | Lotbinière—L'Érable | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dion, L'hon. Stéphane | Libéral | Saint-Laurent—Cartierville | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Discepola, Nick | Libéral | Vaudreuil—Soulanges | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Drouin, Claude | Libéral | Beauce | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dubé, Antoine | Bloc Québécois | Lévis-et-Chutes-de-la-Chaudière | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Duceppe, Gilles | Bloc Québécois | Laurier—Sainte-Marie | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Dumas, Maurice | Bloc Québécois | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Finestone, L'hon. Sheila | Libéral | Mont-Royal | Québec | lundi 2 juin 1997 | mardi 10 août 1999 |
Folco, Raymonde | Libéral | Laval-Ouest | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Fournier, Ghislain | Bloc Québécois | Manicouagan | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Gagliano, L'hon. Alfonso L. | Libéral | Saint-Léonard—Saint-Michel | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Gagnon, Christiane | Bloc Québécois | Québec | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Gauthier, Michel | Bloc Québécois | Roberval | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Girard-Bujold, Jocelyne | Bloc Québécois | Jonquière | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Godin, Maurice | Bloc Québécois | Châteauguay | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Guay, Monique | Bloc Québécois | Laurentides | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Guimond, Michel | Bloc Québécois | Beauport—Montmorency—Côte-de-Beaupré—Île-d'Orléans | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Harvey, L'hon. André | Libéral | Chicoutimi—Le Fjord | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Jennings, L'hon. Marlene | Libéral | Notre-Dame-de-Grâce—Lachine | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Lalonde, Francine | Bloc Québécois | Mercier | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Laurin, René | Bloc Québécois | Joliette | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Lavigne, L'hon. Raymond | Libéral | Verdun—Saint-Henri—Saint-Paul—Pointe Saint-Charles | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Lebel, Ghislain | Bloc Québécois | Chambly | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Lefebvre, Réjean | Indépendant | Champlain | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Lincoln, Clifford | Libéral | Lac-Saint-Louis | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Loubier, Yvan | Bloc Québécois | Saint-Hyacinthe—Bagot | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Marceau, Richard | Bloc Québécois | Charlesbourg—Jacques-Cartier | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Marchand, Jean-Paul | Bloc Québécois | Québec-Est | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Martin, Le très hon. Paul | Libéral | LaSalle—Émard | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Massé, L'hon. Marcel | Libéral | Hull—Aylmer | Québec | lundi 2 juin 1997 | vendredi 10 septembre 1999 |
Ménard, Réal | Bloc Québécois | Hochelaga—Maisonneuve | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mercier, Paul | Bloc Québécois | Terrebonne—Blainville | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Normand, L'hon. Gilbert | Libéral | Bellechasse—Etchemins—Montmagny—L'Islet | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Paradis, L'hon. Denis | Libéral | Brome—Missisquoi | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Patry, Bernard | Libéral | Pierrefonds—Dollard | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Perron, Gilles-A. | Bloc Québécois | Rivière-des-Mille-Îles | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pettigrew, L'hon. Pierre | Libéral | Papineau—Saint-Denis | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Picard, Pauline | Bloc Québécois | Drummond | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Plamondon, Louis | Bloc Québécois | Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Price, L'hon. David | Libéral | Compton—Stanstead | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Proulx, Marcel | Libéral | Hull—Aylmer | Québec | lundi 15 novembre 1999 | dimanche 26 novembre 2000 |
Robillard, L'hon. Lucienne | Libéral | Westmount—Ville-Marie | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Rocheleau, Yves | Bloc Québécois | Trois-Rivières | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Saada, L'hon. Jacques | Libéral | Brossard—La Prairie | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Sauvageau, Benoît | Bloc Québécois | Repentigny | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
St-Hilaire, Caroline | Bloc Québécois | Longueuil | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
St-Jacques, Diane | Libéral | Shefford | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
St-Julien, Guy | Libéral | Abitibi—Baie-James—Nunavik | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Thibeault, Yolande | Libéral | Saint-Lambert | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Tremblay, Stéphan | Bloc Québécois | Lac-Saint-Jean—Saguenay | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Tremblay, Suzanne | Bloc Québécois | Rimouski-Neigette-et-la Mitis | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Turp, Daniel | Bloc Québécois | Beauharnois—Salaberry | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Venne, Pierrette | Bloc Québécois | Saint-Bruno—Saint-Hubert | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.