Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 14 de 14
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Alcock, L'hon. Reg | Libéral | Winnipeg-Sud | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Bezan, James | Conservateur | Selkirk—Interlake | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Blaikie, L'hon. Bill | NPD | Elmwood—Transcona | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Desjarlais, Bev | Indépendant | Churchill | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Fletcher, L'hon. Steven | Conservateur | Charleswood—St. James—Assiniboia | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Mark, Inky | Conservateur | Dauphin—Swan River—Marquette | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Martin, Pat | NPD | Winnipeg-Centre | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Neville, L'hon. Anita | Libéral | Winnipeg-Centre-Sud | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pallister, Brian | Conservateur | Portage—Lisgar | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Simard, L'hon. Raymond | Libéral | Saint-Boniface | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Smith, Joy | Conservateur | Kildonan—St. Paul | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Toews, L'hon. Vic | Conservateur | Provencher | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Tweed, Merv | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Wasylycia-Leis, Judy | NPD | Winnipeg-Nord | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.