Députés de la 42e législature
(jeudi 3 décembre 2015 - mercredi 11 septembre 2019)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 14 de 14
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Ashton, Niki | NPD | Churchill—Keewatinook Aski | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Bergen, L’hon. Candice | Conservateur | Portage—Lisgar | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Bezan, James | Conservateur | Selkirk—Interlake—Eastman | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Blaikie, Daniel | NPD | Elmwood—Transcona | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Carr, L’hon. Jim | Libéral | Winnipeg-Centre-Sud | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Duguid, Terry | Libéral | Winnipeg-Sud | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Eyolfson, Doug | Libéral | Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Falk, Ted | Conservateur | Provencher | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Lamoureux, Kevin | Libéral | Winnipeg-Nord | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Maguire, Larry | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Mihychuk, L’hon. MaryAnn | Libéral | Kildonan—St. Paul | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Ouellette, Robert-Falcon | Libéral | Winnipeg-Centre | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Sopuck, Robert | Conservateur | Dauphin—Swan River—Neepawa | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Vandal, Dan | Libéral | Saint-Boniface—Saint-Vital | Manitoba | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.