Députés de la 39e législature
(lundi 3 avril 2006 - dimanche 7 septembre 2008)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 13 de 13
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Coderre, L'hon. Denis | Libéral | Bourassa | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Cotler, L'hon. Irwin | Libéral | Mont-Royal | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Dion, L'hon. Stéphane | Libéral | Saint-Laurent—Cartierville | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Folco, Raymonde | Libéral | Laval—Les Îles | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Jennings, L'hon. Marlene | Libéral | Notre-Dame-de-Grâce—Lachine | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Lapierre, L'hon. Jean C. | Libéral | Outremont | Québec | lundi 23 janvier 2006 | dimanche 28 janvier 2007 |
Martin, Le très hon. Paul | Libéral | LaSalle—Émard | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Pacetti, Massimo | Libéral | Saint-Léonard—Saint-Michel | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Patry, Bernard | Libéral | Pierrefonds—Dollard | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Proulx, Marcel | Libéral | Hull—Aylmer | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Robillard, L'hon. Lucienne | Libéral | Westmount—Ville-Marie | Québec | lundi 23 janvier 2006 | vendredi 25 janvier 2008 |
Rodriguez, Pablo | Libéral | Honoré-Mercier | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Scarpaleggia, Francis | Libéral | Lac-Saint-Louis | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.