Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 7 de 7
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Bezan, James | Conservateur | Selkirk—Interlake | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Fletcher, L'hon. Steven | Conservateur | Charleswood—St. James—Assiniboia | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Mark, Inky | Conservateur | Dauphin—Swan River—Marquette | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pallister, Brian | Conservateur | Portage—Lisgar | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Smith, Joy | Conservateur | Kildonan—St. Paul | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Toews, L'hon. Vic | Conservateur | Provencher | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Tweed, Merv | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.