Députés de la 39e législature
(lundi 3 avril 2006 - dimanche 7 septembre 2008)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 27 de 27
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Calkins, Blaine | Conservateur | Wetaskiwin | Alberta | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Cannan, L'hon. Ron | Conservateur | Kelowna—Lake Country | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Cannis, John | Libéral | Scarborough-Centre | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Cannon, L'hon. Lawrence | Conservateur | Pontiac | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Cardin, Serge | Bloc Québécois | Sherbrooke | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Carrie, Colin | Conservateur | Oshawa | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Carrier, Robert | Bloc Québécois | Alfred-Pellan | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Casey, Bill | Indépendant | Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | Nouvelle-Écosse | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Casson, L'hon. Rick | Conservateur | Lethbridge | Alberta | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Chamberlain, L'hon. Brenda | Libéral | Guelph | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 7 avril 2008 |
Chan, L'hon. Raymond | Libéral | Richmond | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Charlton, Chris | NPD | Hamilton Mountain | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Chong, L’hon. Michael D. | Conservateur | Wellington—Halton Hills | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Chow, Olivia | NPD | Trinity—Spadina | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Christopherson, David | NPD | Hamilton-Centre | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Clarke, Rob | Conservateur | Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | Saskatchewan | lundi 17 mars 2008 | lundi 13 octobre 2008 |
Clement, L'hon. Tony | Conservateur | Parry Sound—Muskoka | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Coderre, L'hon. Denis | Libéral | Bourassa | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Comartin, Joe | NPD | Windsor—Tecumseh | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Comuzzi, L'hon. Joe | Conservateur | Thunder Bay—Superior-Nord | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Cotler, L'hon. Irwin | Libéral | Mont-Royal | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Crête, Paul | Bloc Québécois | Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Crowder, Jean | NPD | Nanaimo—Cowichan | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Cullen, Nathan | NPD | Skeena—Bulkley Valley | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Cullen, L'hon. Roy | Libéral | Etobicoke-Nord | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Cummins, John | Conservateur | Delta—Richmond-Est | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Cuzner, Rodger | Libéral | Cape Breton—Canso | Nouvelle-Écosse | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.