Députés de la 39e législature
(lundi 3 avril 2006 - dimanche 7 septembre 2008)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 18 de 18
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
D'Amours, Jean-Claude | Libéral | Madawaska—Restigouche | Nouveau-Brunswick | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Davidson, Patricia | Conservateur | Sarnia—Lambton | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Davies, Libby | NPD | Vancouver-Est | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Day, L'hon. Stockwell | Conservateur | Okanagan—Coquihalla | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
DeBellefeuille, Claude | Bloc Québécois | Beauharnois—Salaberry | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Del Mastro, Dean | Conservateur | Peterborough | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Demers, Nicole | Bloc Québécois | Laval | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Deschamps, Johanne | Bloc Québécois | Laurentides—Labelle | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Devolin, Barry | Conservateur | Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Dewar, Paul | NPD | Ottawa-Centre | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Dhaliwal, Sukh | Libéral | Newton—Delta-Nord | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Dhalla, Ruby | Libéral | Brampton—Springdale | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Dion, L'hon. Stéphane | Libéral | Saint-Laurent—Cartierville | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Dosanjh, L'hon. Ujjal | Libéral | Vancouver-Sud | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Doyle, L'hon. Norman E. | Conservateur | St. John's-Est | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Dryden, L'hon. Ken | Libéral | York-Centre | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Duceppe, Gilles | Bloc Québécois | Laurier—Sainte-Marie | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Dykstra, Rick | Conservateur | St. Catharines | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.