Députés de la 40e législature
(mardi 18 novembre 2008 - samedi 26 mars 2011)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 27 de 27
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
D'Amours, Jean-Claude | Libéral | Madawaska—Restigouche | Nouveau-Brunswick | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Davidson, Patricia | Conservateur | Sarnia—Lambton | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Davies, Don | NPD | Vancouver Kingsway | Colombie-Britannique | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Davies, Libby | NPD | Vancouver-Est | Colombie-Britannique | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Day, L'hon. Stockwell | Conservateur | Okanagan—Coquihalla | Colombie-Britannique | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
DeBellefeuille, Claude | Bloc Québécois | Beauharnois—Salaberry | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dechert, Bob | Conservateur | Mississauga—Erindale | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Del Mastro, Dean | Conservateur | Peterborough | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Demers, Nicole | Bloc Québécois | Laval | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Deschamps, Johanne | Bloc Québécois | Laurentides—Labelle | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Desnoyers, Luc | Bloc Québécois | Rivière-des-Mille-Îles | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Devolin, Barry | Conservateur | Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dewar, Paul | NPD | Ottawa-Centre | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dhaliwal, Sukh | Libéral | Newton—Delta-Nord | Colombie-Britannique | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dhalla, Ruby | Libéral | Brampton—Springdale | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dion, L'hon. Stéphane | Libéral | Saint-Laurent—Cartierville | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Donnelly, Fin | NPD | New Westminster—Coquitlam | Colombie-Britannique | lundi 9 novembre 2009 | dimanche 1 mai 2011 |
Dorion, Jean | Bloc Québécois | Longueuil—Pierre-Boucher | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dosanjh, L'hon. Ujjal | Libéral | Vancouver-Sud | Colombie-Britannique | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dreeshen, Earl | Conservateur | Red Deer | Alberta | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dryden, L'hon. Ken | Libéral | York-Centre | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Duceppe, Gilles | Bloc Québécois | Laurier—Sainte-Marie | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dufour, Nicolas | Bloc Québécois | Repentigny | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Duncan, L'hon. John | Conservateur | Île de Vancouver-Nord | Colombie-Britannique | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Duncan, L’hon. Kirsty | Libéral | Etobicoke-Nord | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Duncan, Linda | NPD | Edmonton—Strathcona | Alberta | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dykstra, Rick | Conservateur | St. Catharines | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.