Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 12 de 12
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Telegdi, L’hon. Andrew | Libéral | Kitchener—Waterloo | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Temelkovski, Lui | Libéral | Oak Ridges—Markham | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Thibault, Louise | Bloc Québécois | Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques | Québec | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Thibault, L'hon. Robert | Libéral | Nova-Ouest | Nouvelle-Écosse | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Thompson, L'hon. Greg Francis | Conservateur | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Nouveau-Brunswick | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Thompson, Myron | Conservateur | Wild Rose | Alberta | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Tilson, David | Conservateur | Dufferin—Caledon | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Toews, L'hon. Vic | Conservateur | Provencher | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Tonks, Alan | Libéral | York-Sud—Weston | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Torsney, L'hon. Paddy | Libéral | Burlington | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Trost, Brad | Conservateur | Saskatoon—Humboldt | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Tweed, Merv | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.