Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Valeri, L'hon. Tony | Libéral | Hamilton-Est—Stoney Creek | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Valley, Roger | Libéral | Kenora | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Van Loan, L’hon. Peter | Conservateur | York—Simcoe | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Vellacott, Maurice | Conservateur | Saskatoon—Wanuskewin | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Vincent, Robert | Bloc Québécois | Shefford | Québec | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Volpe, L'hon. Joseph | Libéral | Eglinton—Lawrence | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.