Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 10 de 10
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Wallace, Mike | Conservateur | Burlington | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Warawa, Mark | Conservateur | Langley | Colombie-Britannique | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Warkentin, Chris | Conservateur | Peace River | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Watson, Jeff | Conservateur | Essex | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Weston, John | Conservateur | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | Colombie-Britannique | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Weston, Rodney | Conservateur | Saint John | Nouveau-Brunswick | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Wilks, David | Conservateur | Kootenay—Columbia | Colombie-Britannique | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Williamson, John | Conservateur | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Nouveau-Brunswick | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Wong, L’hon. Alice | Conservateur | Richmond | Colombie-Britannique | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Woodworth, Stephen | Conservateur | Kitchener-Centre | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.